Pia hortling
WebbToiminta ja hallitus Hallitus 2024 Puheenjohtaja Pia Hortling Olvi Oyj Varapuheenjohtaja Tommi Lähteinen Metallityö Vainio Oy Sihteeri Minna Aronen Inora Oy (ent. UK-Muovi Oy) Jäsen Petri Härkönen Ponsse Oyj Jäsen Oona Lyytikäinen Profile Vehicles Oy Jäsen Olli Karhunen Suomivalimo Oy Jäsen Tatu Kärkkäinen HJP Kehitys Oy Jäsen Mirja
Pia hortling
Did you know?
WebbTomi Vuorinen is Production Director at Olvi Oyj. In his past career Mr. Vuorinen was Manager-Production at Moilas Oy. Webb3 maj 1996 · Estonia e-Business Register (E-äriregister) A collection of all companies registered in Estonia, including directors and beneficial owners. External dataset · Estonia · Centre of Registers and Information Systems
WebbNimi: Pia Hortling Asema: Muu ylin johto Liikkeeseenlaskija Nimi: Olvi Oyj LEI: 7437003NX7WWVRT6AJ55 Ensimmäinen ilmoitus Viitenumero: 28046/5/4 Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot Liiketoimen päivämäärä: 23.3.2024 Kauppapaikka: Kauppapaikan ulkopuolella Liiketoimen luonne: Osakepalkkion vastaanottaminen Instrumentti: Osake … Webb10 sep. 2024 · Lasse Tom Sakari Aho er indtrådt som bestyrelsesformand hos Aktieselskabet Bryggeriet Vestfyen i stedet for Poul Martin Kolind Bertelsen, mens Thomas Augustinus er udtrådt som næstformand. Samtidig er Lauri Pekka Multanen, Pia Hortling og Tiina-Liisa Liukkonen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Jakob Bjerre og Ivan Snogdal …
Webb10 juni 2024 · Halva året på stugan. Lockarna virvlar i luftdraget när hon rattar sin öppna båt med van hand. Ögonen glittrar bakom solglasögonen när hon lägger till vid bryggan och bjuder in oss till sitt sommarparadis i Sibbo innerskärgård. Utsiktsplats. Från trädgårdsmöblemanget på klippan har Pia Maria Montonen utsikt över hela fjärden. Webb30 mars 2024 · Olvi Oyj Pörssitiedote 30.3.2024 klo 16.30. Olvi Oyj: Ilmoitus johdon liiketoimista. Ilmoitusvelvollinen Nimi: Pia Hortling Asema: Muu ylin johto Liikkeeseenlaskija Nimi: Olvi Oyj LEI: 7437003NX7WWVRT6AJ55 Ensimmäinen ilmoitus Viitenumero: 28046/5/4. Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot Liiketoimen päivämäärä: …
Webb30 mars 2024 · Nimi: Pia Hortling. Asema: Muu ylin johto. Liikkeeseenlaskija. Nimi: Olvi Oyj. LEI: 7437003NX7WWVRT6AJ55. Ensimmäinen ilmoitus. Viitenumero: 28046/5/4. …
WebbPia Hortling’s Post Pia Hortling reposted this Report this post Report Report. Back Submit. Olvi Oyj 6,146 followers 3mo ... how to set up ford banjo rear endWebbIvar Johannes Hortling, född 19 mars 1876 i Uleåborg, Finland, död 13 februari 1946 i Helsingfors, var en finlandssvensk språkforskare, skolledare och ornitolog [ 1]. Hortling disputerade 1907 på en avhandling om fornsaxiska; senare arbetade han som lärare och rektor för Brändö Svenska Samskola och Svenska lyceum i Helsingfors. how to set up for t shotWebb30 mars 2024 · Name: Pia Hortling Position: Other senior manager Issuer Name: Olvi plc LEI: 7437003NX7WWVRT6AJ55 Initial notification Reference number: 28046/5/4 Transaction details Transaction date: 23.3.2024 Venue: Outside a trading venue Nature of transaction: Receipt of a share-based incentive Instrument: Share ISIN: FI0009900401 … how to set up for puttingWebbNora Hortling Age : 36 Public asset : 1,465,943 USD Linked companies : Olvi Oyj Summary Nora Hortling is on the board of Olvi Oyj. In her past career she held the position of Manager-Restaurant Shift at Ravintolakolmio Oy and Director-Purchasing & Sale at Kespro Oy. Current positions of Nora Hortling Nora Hortling: Personal Network 03/17 RE 03/10 nothing but you cap 9 sub españolWebbYlä-Savon Teollisuus ry Edunvalvontaa vuodesta 1883 Liikevaihdon kasvu 2024 10% Teollisuusvienti 2024 652 milj. € Yläsavolaisen teollisuuden paikallista ja puolueetonta edunvalvontaa. Alueellamme on menestyvä vientiteollisuuden keskittymä, joka koostuu suurista kansainvälisistä yrityksistä sekä niiden rinnalla toimivista pk-yrityksistä ja … how to set up for the acftWebb18 aug. 2004 · De var inte släkt med varandra utan Johans far var Christier (Staffansson) Hortling 169(4)- 1759, mor Sara (Johansdr) 17(10) - 1788. bodde i Kvarteret Ulven nr 43. Farfar Staffan Torfastsson Hortling, tullbesökare i Staden. Annas far var Erik (Eriksson) Hortling 1712-1761, mor Anna (Mårtensdr) Teger 1697-1782. Boende å kvarteret Gripen … how to set up ford pass on my iphoneWebbPia Hortling has a Master Brewer in Brewing from Scandinavian School of Brewing in 2003 and an Executive Master of Business Administration in Economics from Helsinki School … how to set up forex account